Renseignements sur Jürg Hölschermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Hölschermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004813475, Registre du commerce Soleure, (241)
Pensionskasse der Stahl Gerlafingen AG, in Gerlafingen, CHE-109.793.614, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opatz, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lohn-Ammannsegg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönholzer Lanz, Reto, von Lützelflüh, in Fraubrunnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6203428, Registre du commerce Soleure, (241)
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn, in Solothurn, CH-260.7.000.156-8, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 24, Publ. 5422126).
Name neu:
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Gewerkschaft UNIA, Vermögensverwaltung und Treuhand, Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.05.2011 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Daniel, von Tüscherz-Alfermée, in Grenchen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitrucci, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Mosnang, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rettenmund, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Halten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Walter, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambrosetti, Renzo, von Bodio, in Monte Carasso, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5422126, Registre du commerce Soleure, (241)
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn, in Solothurn, CH-260.7.000.156-8, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 11, Publ. 2288320).
Domizil neu:
bei Unia Biel-Seeland/Solothurn, Dornacherhof 11, 4501 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Stephan, von Wallenwil, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Daniel, von Tüscherz-Alfermée, in Grenchen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitrucci, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Mosnang, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rettenmund, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Halten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Walter, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rovedyma Treuhand AG, in Grenchen (CH-254.3.000.648-0), Revisionsstelle.