Jürg Hölschermann
domicilié à Gerlafingen, de Gerlafingen Mandats actifs: Pensionskasse der Stahl Gerlafingen AG Connecté à: Alexander Betzold, Patrick Puddu, Silvio Beck et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hölschermann" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hölschermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hölschermann" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hölschermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Hölschermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Hölschermann
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Jürg Hölschermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Hölschermann
Numéro de publication: HR02-1004813475, Registre du commerce Soleure, (241)
Pensionskasse der Stahl Gerlafingen AG, in Gerlafingen, CHE-109.793.614, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opatz, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lohn-Ammannsegg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönholzer Lanz, Reto, von Lützelflüh, in Fraubrunnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6203428, Registre du commerce Soleure, (241)
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn, in Solothurn, CH-260.7.000.156-8, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 24, Publ. 5422126).
Name neu:
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Gewerkschaft UNIA, Vermögensverwaltung und Treuhand, Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.05.2011 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Daniel, von Tüscherz-Alfermée, in Grenchen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitrucci, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Mosnang, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rettenmund, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Halten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Walter, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambrosetti, Renzo, von Bodio, in Monte Carasso, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5422126, Registre du commerce Soleure, (241)
Ferienvermittlung des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes Sektion Solothurn, in Solothurn, CH-260.7.000.156-8, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 11, Publ. 2288320).
Domizil neu:
bei Unia Biel-Seeland/Solothurn, Dornacherhof 11, 4501 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Stephan, von Wallenwil, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Daniel, von Tüscherz-Alfermée, in Grenchen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitrucci, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Markus, von Mosnang, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölschermann, Jürg, von Gerlafingen, in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rettenmund, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Halten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Walter, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rovedyma Treuhand AG, in Grenchen (CH-254.3.000.648-0), Revisionsstelle.