Renseignements sur Urs Peter Herzog
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Peter Herzog
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005888471, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Kulturfabrik KUFA Lyss, in Lyss, CHE-115.769.771, Verein (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walthert, Khandela Julia, von Oberdiessbach, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nobs, Stefan, von Seedorf (BE), in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hayoz, Kathrin, von Ostermundigen, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005358563, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Kulturfabrik KUFA Lyss, in Lyss, CHE-115.769.771, Verein (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829156).
Statutenänderung:
29.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läderach, Lukas, von Worb, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Sumiswald, in Lyss, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lubowski, Calvin, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walthert, Khandela Julia, von Oberdiessbach, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5058218, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Zahnd Patrick, in Lyss, CH-073.1.015.743-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 4, Publ. 2214852).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Marvin, von Gunzgen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.