Urs Peter Herzog
domicilié à Aarberg, de Beromünster Mandats actifs: Verein Kulturfabrik KUFA Lyss, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Zahnd Patrick Connecté à: Angela Eggimann, Kathrin Hayoz, Daniel Burkhard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Peter Herzog" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Peter Herzog".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Peter Herzog" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Peter Herzog".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Peter Herzog
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Peter Herzog
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Urs Peter Herzog
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Peter Herzog
Numéro de publication: HR02-1005888471, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Kulturfabrik KUFA Lyss, in Lyss, CHE-115.769.771, Verein (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walthert, Khandela Julia, von Oberdiessbach, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nobs, Stefan, von Seedorf (BE), in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hayoz, Kathrin, von Ostermundigen, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005358563, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Kulturfabrik KUFA Lyss, in Lyss, CHE-115.769.771, Verein (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829156).
Statutenänderung:
29.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läderach, Lukas, von Worb, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Sumiswald, in Lyss, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lubowski, Calvin, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walthert, Khandela Julia, von Oberdiessbach, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5058218, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Zahnd Patrick, in Lyss, CH-073.1.015.743-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 4, Publ. 2214852).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Urs Peter, von Beromünster, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Marvin, von Gunzgen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.