Renseignements sur Rudolf Held
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rudolf Held
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005850690, Registre du commerce Berne, (36)
Dormisan Held & Co., in Münsingen, CHE-104.298.023, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2002, S.3, Publ. 437132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inäbnit, Barbara, von Grindelwald, in Münsingen, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Held, André, von Heimiswil, in Münsingen, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Rudolf, von Heimiswil, in Münsingen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00];
Held, Anita, von Heimiswil, in Münsingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00 [bisher: unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschriftohne Kommanditsumme].
Numéro de publication: 3604345, Registre du commerce Berne, (36)
Arkos Held GmbH, in Münsingen, CHE-114.347.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, Publ. 4526858).
Firma neu:
Arkos Held GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Rudolf, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Held-Schulthess, Anita, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4526858, Registre du commerce Berne, (36)
Arkos Held GmbH, in Münsingen, CH-036.4.042.194-4, Bärenstutz 11a, 3110 Münsingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Architektur, der Bauplanung und der Bauausführung sowie die Entwicklung und Anwendung von Software für Architekten und Ingenieure. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, vermitteln, vermieten und verkaufen sowie schätzen und Finanz- und Handelsgeschäfte jeder Art tätigen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Held, Rudolf, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Held-Schulthess, Anita, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.