Rudolf Held
domicilié à Münsingen, de Heimiswil Mandats actifs: Dormisan Held & Co., Arkos Held GmbH in Liquidation Connecté à: Anita Held-Schulthess, Anita Held-Schulthess Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Held" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Held".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Held" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Held".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Held
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Held
Fabrication des textiles (sans textile)
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fabrication des textiles (sans textile)
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Rudolf Held
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Held
Numéro de publication: HR02-1005850690, Registre du commerce Berne, (36)
Dormisan Held & Co., in Münsingen, CHE-104.298.023, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2002, S.3, Publ. 437132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inäbnit, Barbara, von Grindelwald, in Münsingen, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Held, André, von Heimiswil, in Münsingen, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Rudolf, von Heimiswil, in Münsingen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00];
Held, Anita, von Heimiswil, in Münsingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.00 [bisher: unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschriftohne Kommanditsumme].
Numéro de publication: 3604345, Registre du commerce Berne, (36)
Arkos Held GmbH, in Münsingen, CHE-114.347.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, Publ. 4526858).
Firma neu:
Arkos Held GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Rudolf, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Held-Schulthess, Anita, von Heimiswil, in Münsingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 2997029, Registre du commerce Berne, (36)
Rudolf Held AG, in Rüderswil, CHE-107.224.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, Publ. 5787804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Rudolf, von Rüegsau, in Rüderswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Rolf, von Rüegsau, in Rüderswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüderswil (Zollbrück), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Held, Elsbeth Johanna, von Rüegsau, in Rüderswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin, mit Einzelunterschrift].