Renseignements sur Roman Fankhauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roman Fankhauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3224699, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ZIEGLER AG, in Liestal, CHE-105.812.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Roman, von Langnau im Emmental, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Buchli, Rico, von Safiental, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: 4640068, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ZIEGLER AG, in Pratteln, CH-280.9.001.461-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2007, S. 5, Publ. 3715218).
mit Hauptsitz in:
Liestal.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 30.06.1998].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Armando, von Stabio, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Jürg, von Liestal und Waldkirch, in Lupsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Markus, von Liestal und Waldkirch, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Roger, von Zullwil und Erschwil, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolcato, Moritz, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fankhauser, Roman, von Langnau im Emmental, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Tomaschett, Guido, von Trun, in Altishofen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Rauscher, Ulrich, von Sissach, in Rickenbach BL, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: 4488848, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ZIEGLER AG, in Basel, CH-270.9.000.971-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2007, S. 5, Publ. 3728294).
mit Hauptsitz in:
Liestal (HR Liestal).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-280.3.001.453-8.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 12.06.1998].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 30.06.1998].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Armando, von Stabio, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Jürg, von Liestal und Waldkirch, in Lupsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Markus, von Liestal und Waldkirch, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Roger, von Zullwil und Erschwil, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolcato, Maurizio genannt Moritz, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen;
Fankhauser, Roman, von Langnau im Emmental, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen;
Wiese, Henning, von Seltisberg, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tomaschett, Guido, von Trun, in Altishofen, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen;
Rauscher, Ulrich, von Sissach, in Rickenbach BL, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen.