Renseignements sur Roger Borer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Borer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6827034, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ZIEGLER AG, in Liestal, CH-280.3.001.453-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, S. 0, Publ. 6815280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Roger, von Zullwil und Erschwil, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wiese, Henning, von Seltisberg, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4694360, Registre du commerce Soleure, (241)
Ziegler AG, in Nuglar-St. Pantaleon, CH-247.9.000.027-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2001, S. 4836).
mit Hauptsitz in:
Liestal.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-280.3.001.453-8.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Armando, von Stabio, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Jürg, von Waldkirch und Liestal, in Lupsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Markus, von Liestal und Waldkirch, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Roger, von Zullwil und Erschwil, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4640068, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ZIEGLER AG, in Pratteln, CH-280.9.001.461-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2007, S. 5, Publ. 3715218).
mit Hauptsitz in:
Liestal.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 30.06.1998].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Armando, von Stabio, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Jürg, von Liestal und Waldkirch, in Lupsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Markus, von Liestal und Waldkirch, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Roger, von Zullwil und Erschwil, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolcato, Moritz, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fankhauser, Roman, von Langnau im Emmental, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Tomaschett, Guido, von Trun, in Altishofen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Rauscher, Ulrich, von Sissach, in Rickenbach BL, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.