Renseignements sur Paul Walter Eggenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Walter Eggenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004600755, Registre du commerce Berne, (36)
Reisebüro EG AG, in Saanen, CHE-107.378.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533140).
Statutenänderung:
26.03.2019.
Firma neu:
Reisebüro EG AG in Liq..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberg, Patrick, von Uebeschi, in Schönried (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Eggenberg, Irene, von Uebeschi, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberg, Paul Walter, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3244824, Registre du commerce Berne, (36)
Reisebüro Eggenberg AG, in Saanen, CH-092.3.003.204-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2001, S. 2251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberg, Patrick, von Uebeschi, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggenberg, Paul Walter, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1239108, Registre du commerce Berne, (36)
Kunsteishalle Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 10.09.1986, S. 3502).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Schwenter, Post, 3778 Schönried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Herbert, von Rohrbach, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neracher, Katharina, von Würenlos, in Lauenen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberg, Paul, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Karl, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Martin, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sumi, Emil, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Karnusian, Stefan, von Unterseen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwenter, Hans-Peter, von Saanen, in Schönried (Saanen), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Beat, von Uetikon am See, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müllener, Armin, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.