Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Hans-Peter Schwenter
Post
3778 Schönried
Renseignements sur Kunsteishalle Gstaad
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.08.1968
Radiation du registre du commerce
31.03.2005
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Saanen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.008.779-5
IDE/TVA
CHE-101.471.615
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt den Bau und den Betrieb einer Kunsteisbahn in Gstaad.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kunsteishalle Gstaad
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2769856, Registre du commerce Berne, (36)
Kunsteishalle Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), CH-092.5.008.779-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 3, Publ. 1239108). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Sportzentrum Gstaad AG, in Saanen (CH-092.3.008.621-1) über. Die Genossenschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 1239108, Registre du commerce Berne, (36)
Kunsteishalle Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 10.09.1986, S. 3502).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Schwenter, Post, 3778 Schönried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Herbert, von Rohrbach, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neracher, Katharina, von Würenlos, in Lauenen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberg, Paul, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Karl, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Martin, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sumi, Emil, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Karnusian, Stefan, von Unterseen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwenter, Hans-Peter, von Saanen, in Schönried (Saanen), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Beat, von Uetikon am See, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müllener, Armin, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.