Renseignements sur Anton Brun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Brun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4049971, Registre du commerce Soleure, (241)
Durag AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Hans Rudolf, von Kaufdorf, in Gunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Susanne, von Schafisheim, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3207059, Registre du commerce Soleure, (241)
Brun GmbH, in Däniken, CHE-103.290.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, Publ. 5284088).
Statutenänderung:
29.08.2016.
Firma neu:
Brun Däniken GmbH.
Zweck neu:
Bauberatungen, Ausführung spezieller Verputz- und Beschichtungsarbeiten an Fassaden, Wänden, Decken und Böden, Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken, Liegenschaften und anderen Vermögenswerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Däniken, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niedergösgen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach (LU)].
Numéro de publication: 4962786, Registre du commerce Soleure, (241)
Durag AG, in Däniken, CH-249.3.000.223-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2008, S. 10, Publ. 4614392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach LU];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niedergösgen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.