Anton Brun
domicilié à Pfaffnau, de Entlebuch Mandats actifs: Brun Däniken GmbH Connecté à: Manuela Brun, Michel Brun Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Brun" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Brun".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Brun" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Brun".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Brun
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Brun
Construction de bâtiments
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Anton Brun
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Brun
Numéro de publication: HR02-1005759720, Registre du commerce Zurich, (20)
Solal AG, in Zürich, CHE-103.203.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, S.0, Publ. 3409723).
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lino, Luciani, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4049971, Registre du commerce Soleure, (241)
Durag AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Hans Rudolf, von Kaufdorf, in Gunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Susanne, von Schafisheim, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3207059, Registre du commerce Soleure, (241)
Brun GmbH, in Däniken, CHE-103.290.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, Publ. 5284088).
Statutenänderung:
29.08.2016.
Firma neu:
Brun Däniken GmbH.
Zweck neu:
Bauberatungen, Ausführung spezieller Verputz- und Beschichtungsarbeiten an Fassaden, Wänden, Decken und Böden, Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken, Liegenschaften und anderen Vermögenswerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Däniken, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niedergösgen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach (LU)].