Renseignements sur Repartner Produktions AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Repartner Produktions AG
- Repartner Produktions AG est actuellement actif et est dans le secteur Production et approvisionnement en électricité. Le siège social se trouve à Poschiavo.
- L’entreprise a été fondée en 20.09.2011 et a 8 personnes à la direction.
- Le 12.06.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GR avec l’IDI CHE-355.286.304.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Gerald Gebhard Marxer,
Martin Bühler,
Michael Roth,
Fabian Meierhans,
Stephan Franz Alois Marty
les plus récents personnes habilitée à signer
Gerald Gebhard Marxer,
Martin Bühler,
Michael Roth,
Fabian Meierhans,
Stephan Franz Alois Marty
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.09.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Poschiavo
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.011.229-2
IDE/TVA
CHE-355.286.304
CHE-116.273.260 TVA
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erzeugung, die Beschaffung, die Bewirtschaftung, die Lieferung und die Übertragung von Energie, damit zusammenhängenden Zertifikaten und dergleichen sowie den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Projekten und Unternehmen im Bereich Energie im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann zudem zusätzliche Dienstleistungen in der gesamten Wertschöpfungskette im Energiebereich erbringen und bezüglich dieser Dienstleistungen Dritten gegenüber beratend tätig sein; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 12.06.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 13.05.2015 | 11.06.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Chur | 23.09.2011 | 12.05.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Repartner Produktions AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006055056, Registre du commerce Grisons
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casaulta, Anina, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Gerald, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Martin, von Horgen, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005779279, Registre du commerce Grisons
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truffer, Ralf, von Randa, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Anina, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005507713, Registre du commerce Grisons
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Michael Christian, von Solothurn, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.