Gian Paolo Lardi
domicilié à Poschiavo, de Poschiavo Mandats actifs: Repower Moesano SA, Kraftwerk Morteratsch AG et plus Connecté à: Michael Roth, Stefania Hsu, Christian Ilgner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Paolo Lardi" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Paolo Lardi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Paolo Lardi" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Paolo Lardi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gian Paolo Lardi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gian Paolo Lardi
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Gian Paolo Lardi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gian Paolo Lardi
Numéro de publication: HR01-1006130399, Registre du commerce Grisons
Repower Moesano SA, in Grono, CHE-303.626.427, Via Ca' Rossa 3, 6537 Grono, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
03.09.2024.
Scopo:
La società ha come scopo la produzione, la trasmissione, la distribuzione, il commercio e la vendita di energia, nonché la fornitura di servizi direttamente o indirettamente correlati. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, può partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero e può esercitare ogni attività commerciale direttamente o indirettamente collegata al suo scopo sociale. La società può acquistare, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può anche concedere finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni a favore di filiali e di terzi.
Capitale azionario:
CHF 150'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 150'000.00.
Azioni:
150'000 azioni nominative da CHF 1.00 limitate secondo lo statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Con dichiarazione del 10.09.2024 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Roth, Michael, da Solothurn, in Samedan, presidente, con firma collettiva a due;
Lardi, Gian Paolo, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005637691, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wasserkraftwerke Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-102.009.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Llorenç Del Penedes / Tarragona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005507713, Registre du commerce Grisons
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Michael Christian, von Solothurn, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].