Renseignements sur Pratique Vétérinaire Valesia SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pratique Vétérinaire Valesia SA
- Pratique Vétérinaire Valesia SA de Riddes est active dans le domaine «Vétérinaire» et est actif.
- La direction de l’entreprise Pratique Vétérinaire Valesia SA est composée de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 05.09.2019. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Pratique Vétérinaire Valesia SA est le suivant : CHE-161.927.895.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Riddes
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.015.163-8
IDE/TVA
CHE-161.927.895
Secteur
Vétérinaire
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Création et exploitation d'une pratique vétérinaire (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pratique Vétérinaire Valesia SA
Numéro de publication: HR02-1004710331, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Numéro de publication: 2798297, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 155 du 14.08.2014, Publ. 1662879).
Nouvelle adresse:
Rue du Canal 16, 1908 Riddes.
Numéro de publication: 1662879, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, précédemment à Saint-Léonard, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1073891).
Statuts originaires:
22.08.2013.
Modification des statuts:
28.07.2014.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 22, 1908 Riddes.
Nouveau capital-actions:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'316 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à trois [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), administrateur, avec signature collective à trois;
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice et secrétaire, avec signature collective à trois.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.