Lucien Fournier
domicilié à Sion, de Veysonnaz Mandats actifs: Pratique Vétérinaire Valesia SA Connecté à: Vincent Théodoloz, Caroline Saillen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lucien Fournier" à jour.Vous suivez maintenant "Lucien Fournier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lucien Fournier" à jour.Vous suivez maintenant "Lucien Fournier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lucien Fournier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lucien Fournier
Vétérinaire
Vétérinaire
Personnes privées avec le nom Lucien Fournier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lucien Fournier
Numéro de publication: HR02-1004710331, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Numéro de publication: 1662879, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, précédemment à Saint-Léonard, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1073891).
Statuts originaires:
22.08.2013.
Modification des statuts:
28.07.2014.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 22, 1908 Riddes.
Nouveau capital-actions:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'316 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à trois [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), administrateur, avec signature collective à trois;
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice et secrétaire, avec signature collective à trois.
Numéro de publication: 1073891, Registre du commerce Valais, (626)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Saint-Léonard, CH-626.3.015.163-8, Rue des Rocailles 5a, 1958 St-Léonard, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.08.2013.
But:
Création et exploitation d'une pratique vétérinaire (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 22.08.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.