Filiales (1)
Renseignements sur Oeler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oeler AG
- Oeler AG avec son siège à Altstätten SG est actif. Oeler AG est active dans le domaine «Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel».
- L’entreprise a été fondée le 06.07.1967.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.05.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Oeler AG est inscrite sous l’IDI CHE-105.810.863.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altstätten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.002.016-0
IDE/TVA
CHE-105.810.863
Secteur
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 15.05.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | <2004 | 14.05.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Oeler AG, Strassenbau-Unternehmung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oeler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005746344, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CHE-105.810.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, S.0, Publ. 3775505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
Eichberg (CHE-406.569.772) [bisher: Eichberg]. [Ergänzung der UID der Zweigniederlassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: 3775505, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CHE-105.810.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG, Revisionsstelle [bisher: KS Treuhand AG, in Altstätten].
Numéro de publication: 3552945, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CHE-105.810.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 15, Publ. 5604882).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Florian, von Altstätten, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eichberg, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.