Stefan Oeler
domicilié à Altstätten, de Altstätten Mandats actifs: Oeler AG Connecté à: Florian Oeler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Oeler" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Oeler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Oeler" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Oeler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Oeler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Oeler
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Personnes privées avec le nom Stefan Oeler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Oeler
Numéro de publication: 5075496, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Eichberg, CH-320.9.040.069-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996, S. 235).
mit Hauptsitz in:
Altstätten.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.002.016-0.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3751224, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CH-320.3.002.016-0, Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12, Publ. 2524192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Eichberg, Schulhausstrasse 7, 9453 Eichberg, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Oeler AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Altstätten.
Eingetragen im HRG am HS:
23.06.1967 [letzte Publikation: SHAB Nr. 238 vom 07.12.1994, S. 6680].
Zweck:
Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.