Renseignements sur Mendicino SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mendicino SA
- Mendicino SA est actuellement actif et est dans le secteur Maçonnerie. Le siège social se trouve à Les Diablerets.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 31.12.2008.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-106.862.940.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ormont-Dessus
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.168.927-4
IDE/TVA
CHE-106.862.940
Secteur
Maçonnerie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Opérations mobilières et immobilières.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Guy Borloz S.A. | Aigle | 25.11.2005 | 30.12.2008 | |
GB FIBEXA SA, en liquidation | Aigle | <2004 | 24.11.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mendicino SA
Numéro de publication: 4810266, Registre du commerce Vaud, (550)
Mendicino SA, à Ormont-Dessus, CH-550-0168927-4, opérations mobilières et immobilières (FOSC du 22.05.2006, p. 15/3386184). Statuts modifiés le 11 décembre 2008. Selon déclaration du conseil d'administration du 11 décembre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Fiduciaire Guy Borloz S.A. n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 3386184, Registre du commerce Vaud, (550)
Mendicino SA, à Ormont-Dessus, CH-550-0168927-4, opérations mobilières et immobilières (FOSC du 25.11.2005, p. 16).
Nouvelle adresse:
Les Diablerets, chalet Bon Accueil.
Numéro de publication: 3120836, Registre du commerce Vaud, (550)
Maçonnerie Mendicino S.A., à Ormont-Dessus, CH-550-0168927-4, exploitation d'une entreprise de maçonnerie, génie civil, travaux publics (FOSC du 24.07.1997, p. 5288). Statuts modifiés le 9 novembre 2005.
Nouvelle raison sociale:
Mendicino SA.
Nouveau but:
opérations mobilières et immobilières. L'adresse du bureau est radiée. La procuration de Kohli André est éteinte. Mendicino Aderito, qui porte désormais le nom de Mendicino Rito, maintenant à Leysin, est nommé président et continue à signer individuellement.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Mendicino Marianne, d'Ormont-Dessous, à Leysin, secrétaire. GB Révision et Gestion Sàrl n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Guy Borloz S.A., à Aigle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.