Renseignements sur Fiduciaire Guy Borloz S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fiduciaire Guy Borloz S.A.
- Fiduciaire Guy Borloz S.A. avec son siège à Aigle est une Société anonyme du domaine «Services fiduciaires». Fiduciaire Guy Borloz S.A. est actif.
- L’entreprise a été fondée en 09.10.1985 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.03.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Fiduciaire Guy Borloz S.A. est inscrite sous l’IDI CHE-106.972.391.
- Entreprises avec la même adresse comme Fiduciaire Guy Borloz S.A.: ALPISA SA, DCFI SA, Dompé International SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.10.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aigle
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.079.932-0
IDE/TVA
CHE-106.972.391
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un office de comptabilité et de gestion; exécution de tous mandats fiduciaires, de révisions, de tenue de comptabilité, d'expertises, de contrôles, d'administration et gestion de fortunes commerciales ou privées et de courtage.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fiduciaire Guy Borloz SA
- Fiduciaire Borloz Guy SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fiduciaire Guy Borloz S.A.
Numéro de publication: HR02-1005699087, Registre du commerce Vaud, (550)
Fiduciaire Guy Borloz S.A., à Aigle, CHE-106.972.391 (FOSC du 16.02.2022, p. 0/1005407325). Antolini Roulet Giancarla n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Borloz Nathalie, qui se nomme désormais Borloz Barroud Nathalie, maintenant de Leysin, signe désormais collectivement à deux. Warpelin Laurence, de Leysin, à Bourg-en-Lavaux, est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005407325, Registre du commerce Vaud, (550)
Fiduciaire Guy Borloz S.A., à Aigle, CHE-106.972.391 (FOSC du 15.01.2020, p. 0/1004805755). La procuration de Afonso De Andrade Carla et Bessard Carole est éteinte.
Numéro de publication: HR02-1004805755, Registre du commerce Vaud, (550)
Fiduciaire Guy Borloz S.A., à Aigle, CHE-106.972.391 (FOSC du 16.10.2018, p. 0/1004477806). Dütschler Carole, qui se nomme maintenant Bessard Carole, est désormais de Worben.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.