Renseignements sur HW Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HW Holding AG
- HW Holding AG a son siège social à Unterägeri et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 05.10.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.593.323.
- Arcatour SA, City-Reisebüro Unterägeri AG, GLAMOURS AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterägeri
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.019.114-3
IDE/TVA
CHE-107.593.323
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Vornahmen von Firmengründungen sowie Erwerb und Verwaltung von damit verbundenen Kapitalanlagen und Unternehmensfinanzierungen, Übernahme und Durchführung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungsmandaten für eigene oder fremde Rechnung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BMO Wirtschaftsprüfung AG | Neuhausen am Rheinfall | 09.02.2015 | 22.01.2017 | |
Beravisa AG in Liquidation | Steinhausen | 31.12.2003 | 08.02.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hausheer Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HW Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004992290, Registre du commerce Zoug, (170)
Hausheer Holding AG, in Zug, CHE-107.593.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298487).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Firma neu:
HW Holding AG.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Resti 2, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Halten, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Vornahmen von Firmengründungen sowie Erwerb und Verwaltung von damit verbundenen Kapitalanlagen und Unternehmensfinanzierungen, Übernahme und Durchführung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungsmandaten für eigene oder fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Karl, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausheer, Marcel, von Zürich, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Thomas, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric Pascal, von Thalheim (AG), in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.