Eric Pascal Wernli
domicilié à Habsburg, de Thalheim (AG) Mandats actifs: Primo Medical SA, Reisebüro Zumstein GmbH et plus Connecté à: Christian Hausheer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Pascal Wernli" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Pascal Wernli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Pascal Wernli" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Pascal Wernli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Pascal Wernli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Pascal Wernli
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Agences de voyage et voyagistes
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Agences de voyage et voyagistes
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Eric Pascal Wernli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Pascal Wernli
Numéro de publication: HR02-1004523946, Registre du commerce Argovie, (400)
a-class schweiz ag, in Lupfig, CHE-114.623.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6936538, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisshome Management AG, in Zürich, CH-020.3.036.650-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363692). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6870036, Registre du commerce Argovie, (400)
a-class capital ag, bisher in Zug, CH-170.3.032.922-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643810).
Gründungsstatuten:
27.11.2008.
Statutenänderung:
13.09.2012.
Firma neu:
a-class capital schweiz ag.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Villnachernstrasse 2, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Verwaltung eigenen und fremden Vermögens sowie Anlageberatung, Finanzdienstleistungen und Durchführung von Vermittlungs- und Kommissionsgeschäften aller Art;
kann Patente und Lizenzen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Bruno, von Thalheim AG, in Lupfig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Simon, von Schönholzerswilen, in Mandach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].