Renseignements sur Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
- Genossenschaft Wogeno Mogelsberg de Mogelsberg est active dans le domaine «Viabilisation de terrains» et est actif.
- Genossenschaft Wogeno Mogelsberg a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.09.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-160.488.195.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Oliver Wäckerlig,
Manuel Strobel,
Werner Breu,
Dominique Hude
les plus récents personnes habilitée à signer
Oliver Wäckerlig,
Manuel Strobel,
Jürg Beller,
Dominique Hude
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.08.2015
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Neckertal
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.078.306-8
IDE/TVA
CHE-160.488.195
Secteur
Viabilisation de terrains
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung aller Immobilien des ehemaligen Altersheimes Aesch, inkl. Bauernhof und Nebengebäuden in Mogelsberg SG, mit nachhaltig ökologischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Aspekten, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128228, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäckerlig, Oliver, von Winterthur, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005711023, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Dominique, von Wohlen bei Bern, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strobel, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005257826, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, S.0, Publ. 4416591).
Statutenänderung:
29.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rabara, Andreas, von Uster, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beller, Jürg, von Kreuzlingen, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.