Renseignements sur Andreas Klaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Klaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128228, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäckerlig, Oliver, von Winterthur, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4411667, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4179025).
Domizil neu:
Aeschstrasse 23, 9122 Mogelsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder Klaus, Susanne, genannt Susanna, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danuser, Susanne, genannt Susan, von Zürich, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Bernhard, von Triengen, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Adrian, von Nesslau, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Dominique, von Wohlen bei Bern, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rabara, Andreas, von Uster, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4179025, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336985).
Statutenänderung:
11.03.2017.
Domizil neu:
c/o Susan Danuser, Aeschstrasse 23, 9122 Mogelsberg. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäch, Hildegard, von Oberriet SG, in St. Gallen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder Klaus, Susanne, genannt Susanna, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Alder Klaus, Susanne, in Hinwil];
Danuser, Susanne, genannt Susan, von Zürich, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Danuser, Susanne, in Degersheim];
Hude, Dominique, von Le Lieu, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baulmes];
Kaufmann, Bernhard, von Triengen, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Steiner, Adrian, von Nesslau, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breu, Werner, von Oberegg, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.