Renseignements sur Forstbaumschule Josef Kressibucher AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Forstbaumschule Josef Kressibucher AG
- Forstbaumschule Josef Kressibucher AG a son siège social à Berg TG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Agriculture (diverse)».
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Forstbaumschule Josef Kressibucher AG est le suivant : CHE-102.067.719.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Silvan Emmenegger,
Markus Kressibucher,
Christina Nischelwitzer-Kressibucher,
Josef Kressibucher,
Josef Kressibucher jun.
les plus récents personnes habilitée à signer
Silvan Emmenegger,
Markus Kressibucher,
Christina Nischelwitzer-Kressibucher,
Josef Kressibucher,
Josef Kressibucher jun.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Berg (TG)
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.002.538-4
IDE/TVA
CHE-102.067.719
Secteur
Agriculture (diverse)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Forstbaumschule sowie den Christbaumhandel. Sie kann Vermögenswerte aller Art erwerben oder veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen oder Filialbetriebe eröffnen und sich überhaupt allen Geschäften widmen, die mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen können oder sonst im Interesse der Gesellschaft liegen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
City Treuhand Weinfelden AG | Weinfelden | <2004 | 11.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Forstbaumschule Josef Kressibucher AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006129403, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Forstbaumschule Josef Kressibucher AG, in Berg (TG), CHE-102.067.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004519029). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Silvan, von Schüpfheim, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kressibucher, Josef (1958), von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004519029, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Forstbaumschule Josef Kressibucher AG, in Berg (TG), CHE-102.067.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320926). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.11.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressibucher, Josef (1929), von Lengwil, in Berg TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
City Treuhand Weinfelden AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressibucher, Markus, von Lengwil, in Berg TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kressibucher, Josef (1989), von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nischelwitzer-Kressibucher, Christina, von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6320926, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Forstbaumschule Josef Kressibucher AG, in Lengwil, CH-440.3.002.538-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.1996, S. 3804).
Statutenänderung:
29.08.2011.
Sitz neu:
Berg TG.
Domizil neu:
Ast 2, 8572 Berg TG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Forstbaumschule sowie den Christbaumhandel. Sie kann Vermögenswerte aller Art erwerben oder veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen oder Filialbetriebe eröffnen und sich überhaupt allen Geschäften widmen, die mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen können oder sonst im Interesse der Gesellschaft liegen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.03.1989 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gündung von Josef Kressibucher, Berg, dessen land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, in Alterswilen, Berg und Bürglen TG, einschliesslich des Inventars gemäss Liste vom 31.01.1989 zum Gesamtpreis von CHF 1'250'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.