Markus Kressibucher
domicilié à Berg, de Lengwil Mandats actifs: Forstbaumschule Josef Kressibucher AG, Schlauri + Holenstein AG et plus Connecté à: Silvan Emmenegger, Josef Kressibucher, Christina Nischelwitzer-Kressibucher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Kressibucher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Kressibucher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Kressibucher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Kressibucher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Kressibucher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Kressibucher
Agriculture (diverse)
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Agriculture (diverse)
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Markus Kressibucher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Kressibucher
Numéro de publication: HR02-1004533001, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LANDI Berg, Genossenschaft, in Berg (TG), CHE-107.094.221, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4179231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressibucher, Markus, von Lengwil, in Berg TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Brigitte, von Sumiswald, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Rudolf, von Vechigen, in Berg TG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straumann, Etienne, von Bretzwil, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004519029, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Forstbaumschule Josef Kressibucher AG, in Berg (TG), CHE-102.067.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320926). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.11.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressibucher, Josef (1929), von Lengwil, in Berg TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
City Treuhand Weinfelden AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressibucher, Markus, von Lengwil, in Berg TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kressibucher, Josef (1989), von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nischelwitzer-Kressibucher, Christina, von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2617145, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schlauri + Holenstein AG, in Wil SG, CHE-105.826.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressibucher, Markus, von Lengwil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Martin, von Schänis, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.