Reports for Marie-Thérèse Weber-Gobet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marie-Thérèse Weber-Gobet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005344094, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Senectute, in Zürich, CHE-105.827.378, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Gobet, Marie-Thérèse, von Hemberg und Bösingen, in Schmitten FR, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Bernard, von Winterthur, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uffer, Filip, von Surses, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, André Rudolf, von Lyssach, in Bassersdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bonnard, Alenka, von Lausanne, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenmann, Beda, von Tobel-Tägerschen und Aadorf, in Savosa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quadranti-Stahel, Rosmarie, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2696571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Senectute - Für das Alter, in Zürich, CHE-105.827.378, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2236167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz, Charlotte, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giulieri, Diego, von Cugnasco-Gerra, in Cugnasco-Gerra, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber-Gobet, Marie-Thérèse, von Hemberg und Bösingen, in Schmitten FR, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brändli, Jürg, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Bernard, von Winterthur, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uffer, Filip, von Surses, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].
Publication number: 7055152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Senectute - Für das Alter, in Zürich, CH-020.7.903.187-2, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434734). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [bisher: Erlass Organisationsreglement: 04.09.2006].[bisher: Änderung Organisationsreglement: 05.06.2008].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber-Gobet, Marie-Thérèse, von Hemberg und Bösingen, in Schmitten FR, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.