Reports for Georg Walker
Mandates
Results for the name Georg Walker
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Walker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 911018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finautex Holding AG, in Zürich, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, welche insbesondere in der pharmazeutischen Branche tätig sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999, S. 182).
Firma neu:
Finautex Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Georg, von Silenen, in Balzers, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Strub, Marco, von Trimbach, in Widen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
artax Fide Consult AG, in Basel, Liquidatorin.
Publication number: 853728, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medico Labs AG, in Zürich, Handel mit Arzneimitteln und pharmazeutischen Substanzen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9502).
Firma neu:
Medico Labs AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Georg, von Silenen, in Balzers (FL), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Strub, Marco, von Trimbach, in Widen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
artax Fide Consult AG, in Basel, Liquidatorin.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Exulta AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Unternehmens-, Organisations- und Finanzierungsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2001, S. 5528).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Georg, von Silenen, in Balzers (FL), Direktor, mit Einzelunterschrift.