Georg Walker
domiciled in Balzers, from Silenen Active mandates: Medico Labs AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Georg Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Walker"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Walker"
|
|
Georg Walker
domiciled in Glis, from Bitsch Active mandates: Georg Walker GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Georg Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Walker"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Walker", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Walker"
|
Places where people with the name Georg Walker live
Sectors in which people with the name Georg Walker work
BranchCode_n/a
Management of real estate portfolio properties
BranchCode_n/a
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Georg Walker
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Walker
Publication number: 3900015, Commercial Registry Office Valais, (600)
Georg Walker GmbH, bisher in Sion, CHE-251.426.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284435).
Statutenänderung:
14.11.2017.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
c/o Georg Walker, Glismattenstrasse 2, 3902 Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Georg, von Bitsch, in Glis (Brig-Glis), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sion].
Publication number: 1284435, Commercial Registry Office Valais, (626)
Georg Walker GmbH, in Sion, CHE-251.426.161, c/o Georg Walker , Rue du Parc 11, 1950 Sion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2014.
Zweck:
Die Verwaltung und den Handel von Immobilien sowie die Durchführung aller dieser Zweckerfüllung dienender Aktivitäten (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck) .
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 09.01.2014 einen Miteigentumsanteil von 455/1000 am Grundstück Nr. 3739, Plan Nr. 36, in Brig-Glis, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'727'500.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Miteigentumsanteil von 455/1000 am Grundstück Nr. 3739, Plan Nr. 36, in Brig-Glis zum Preis von höchstens CHF 1'747'500.00 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Walker, Georg, von Bitsch, in Sion, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Publication number: 911018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finautex Holding AG, in Zürich, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, welche insbesondere in der pharmazeutischen Branche tätig sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999, S. 182).
Firma neu:
Finautex Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Georg, von Silenen, in Balzers, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Strub, Marco, von Trimbach, in Widen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
artax Fide Consult AG, in Basel, Liquidatorin.