Reports for Peter A. Schifferle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter A. Schifferle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005050889, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Livian Consult AG, in Frauenfeld, CHE-101.350.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770356).
Firma neu:
Livian Consult AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Peter A., von Döttingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Michael, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3955545, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kronenhof Holding AG, in Frauenfeld, CHE-101.350.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575124).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Livian Consult AG, in Frauenfeld (CHE-102.084.669), gemäss Fusionsvertrag vom 20.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 1'194'216.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101'781.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Livian Consult AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungs-, Betreuungs- und Beratungsaktivitäten für ausserkantonale und internationale Gesellschaften, Consultantstätigkeiten und Interims-Management, Verwaltung inkl. Verwertung von Patenten und Schutzmarken, Durchführung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vor-nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Peter A., von Döttingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schifferle-Holinger, Peter A., Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2293131, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Benninger Holding AG, in Uzwil, CHE-111.695.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Peter, von Döttingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayoz, Carmen, von Ueberstorf, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Gerhard, von Salenstein, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberger, Beat, von Bussnang, in Münchwilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Peter, von Schwadernau, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.