Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Benninger AG
Fabrikstrasse
9240 Uzwil
Reports for Benninger Holding AG in Nachlassliquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.05.2004
Deletion from the commercial register
23.12.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Uzwil
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-020.3.027.763-0
UID/VAT
CHE-111.695.843
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 04.06.2004 | 22.12.2021 |
Other company names
Past and translated company names
- Benninger Holding SA en liquidation concordataire
- Benninger Holding Ltd in liquidation with voluntary assignment
- Benninger Holding SA
- Benninger Holding Ltd
- Benninger Holding AG
- Polyusus IV AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Benninger Holding AG in Nachlassliquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005365722, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Benninger Holding AG in Nachlassliquidation, in Uzwil, CHE-111.695.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, S.0, Publ. 3582233). Die Rechtseinheit wird nach beendeter Nachlassliquidation gelöscht.
Publication number: NA09-0000000007, Commercial Registry Office Aargau
Rubrik: Nachlassverfahren Unterrubrik: Kollokationsplan im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung Publikationsdatum: SHAB, KABSG - 01.07.2019 Meldungsnummer: Kanton: AG Publizierende Stelle: BAUR HÜRLIMANN AG, Oberstadtstrasse 7, 5400 Baden Kollokationsplan im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung Benninger Holding AG in Nachlassliquidation Schuldner: Benninger Holding AG in Nachlassliquidation Fabrikstrasse, 9240 Uzwil Schweiz Rechtliche Hinweise: Einsicht Kollokationsplan Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung der Benninger Holding AG in Nachlassliquidation, Fabrikstrasse, 9240 Uzwil, liegt zwischen dem
- Juli und dem 22. Juli 2019 den beteiligten Gläubigern der Kollokationsplan beim Liquidator Rechtsanwalt Dr. Daniel Hunkeler, Baur Hürlimann AG, Bahnhofplatz 9, 8001 Zürich, zur Einsicht auf (telefonische Voranmeldung unter Tel.: +41 44 218 77 77 erwünscht). ____ Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplans sind binnen
- Tagen von der öffentlichen Bekanntmachung der Auflegung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. Juli 2019 an gerechnet, somit bis zum 22. Juli 2019 (Datum des Poststempels einer schweizerischen Poststelle), beim Einzelgericht des Kreisgerichtes Wil, Bahnhofstrasse 12, 9230 Flawil, anhängig zu machen. Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der Kollokationsplan rechtskräftig. ____ Zürich, 1. Juli 2019 Benninger Holding AG in Nachlassliquidation Der Liquidator: Dr. Daniel Hunkeler Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplans sind während der Auflagefrist bei der Anmeldestelle anhängig zu machen. Sofern keine Anfechtung erfolgt, wird der Kollokationsplan rechtskräftig. Publikation nach SchKG Art. 321. Frist: 20 Tage Ablauf der Frist: 22.07.2019 Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Re-
kurse: Einzelgericht des Kreisgerichts Wil Bahnhofstrasse 12
Publication number: 3582233, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Benninger Holding AG, in Uzwil, CHE-111.695.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3393325).
Firma neu:
Benninger Holding AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Benninger Holding Ltd in liquidation with voluntary assignment) (Benninger Holding SA en liquidation concordataire).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Mit Entscheid vom 07.04.2017 hat das Kreisgericht Rheintal den von der Gesellschaft mit den Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienberger, Beat, von Bussnang, in Münchwilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Philipp, von Gächlingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Peter, von Schwadernau, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedli, Rolf, von Ursenbach, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoller, Boris René, von Au SG, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunkeler, Dr. Daniel, von Wikon, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sachwalter ohne Zeichnungsberechtigung].