Reports for Beat Ryser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Ryser
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Ryser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005450240, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fernsehgenossenschaft Murgenthal, in Murgenthal, CHE-104.001.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, S.0, Publ. 7220134).
Domizil neu:
Fahrackerstrasse 6, 4853 Murgenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Walter, von Murgenthal, in Murgenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Marcel, von Muri AG, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Roger, von Affeltrangen, in Rothrist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ryser, Beat, von Heimiswil, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Roger, von Grindelwald, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Witschi, Marco, von Hindelbank, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2573772, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBS Switzerland AG, in Köniz, CH-035.3.002.298-5, Beratung und Durchführung von Aufgaben im Bereich der Organisation, Analysen und Programmierung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 2, Publ. 2518426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Beat, von Heimiswil, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 1063562, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBS Hostettler AG, in Köniz, Beratung und Durchführung von Aufgaben im Bereich der Organisation, Analysen und Programmierung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2001, S. 8775).
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'IBS Micro Computer AG', in Köniz. Aktiven von CHF 761'037.85 und Passiven von CHF 502'330.40 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.3.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übertragenden Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'IBS Hostettler AG Thalwil', in Thalwil. Aktiven von CHF 288'244.60 und Passiven von CHF 285'786.60 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.3.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übertragenden Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Connor, John, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Stockholm (S), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bigler, Michael, von Muri bei Bern, in Niederscherli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler-Flückiger, Dora, von Rüschegg, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Andreas, von Altstätten, in Hinterkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörwing, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Höganäs (S), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Roland, von Rüschegg, in Meikirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Krähenbühl, Andreas, von Grosshöchstetten, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Perissinotto, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Beat, von Heimiswil, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.