Reports for Dora Hostettler-Flückiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dora Hostettler-Flückiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2305436, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohlfahrtsstiftung der IBS Hostettler AG, in Köniz, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma usw., Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.2003, S. 3, Publ. 970270).
Urkundenänderung:
25.03.2004.
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der IBS Switzerland AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Roland, von Rüschegg, in Meikirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler-Flückiger, Dora, von Rüschegg, in Meikirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Meikirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Franziska, von Seeberg, in Rapperswil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1063562, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBS Hostettler AG, in Köniz, Beratung und Durchführung von Aufgaben im Bereich der Organisation, Analysen und Programmierung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2001, S. 8775).
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'IBS Micro Computer AG', in Köniz. Aktiven von CHF 761'037.85 und Passiven von CHF 502'330.40 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.3.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übertragenden Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'IBS Hostettler AG Thalwil', in Thalwil. Aktiven von CHF 288'244.60 und Passiven von CHF 285'786.60 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.3.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übertragenden Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Connor, John, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Stockholm (S), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bigler, Michael, von Muri bei Bern, in Niederscherli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler-Flückiger, Dora, von Rüschegg, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Andreas, von Altstätten, in Hinterkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörwing, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Höganäs (S), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Roland, von Rüschegg, in Meikirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Krähenbühl, Andreas, von Grosshöchstetten, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Perissinotto, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Beat, von Heimiswil, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
IBS Hostettler AG, in Köniz, Beratung und Durchführung von Aufgaben im Bereich der Organisation usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2000, S. 5547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Magdalena, von Aeschlen, in Säriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hostettler, Hans-Rudolf, von Rüschegg, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaus, Daniel, von Guggisberg, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hayoz, Pascal, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Christoph, von Lauterbrunnen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zahnd, Christian, von Rüschegg, in Gerra Piano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Connor, John, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Stockholm (S), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hostettler, Roland, von Rüschegg, in Meikirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meikirch, Präsident];
Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Andreas, von Grosshöchstetten, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwichtrach];
Bigler, Michael, von Muri bei Bern, in Niederscherli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Martin, von Rohrbach, in Grosshöchstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau im Emmental, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gertsch, Erich, von Lauterbrunnen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Jean-Daniel, von Münchringen, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Hostettler, Susanne, von Rüschegg, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler-Flückiger, Dora, von Rüschegg, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Röösli, Andreas, von Entlebuch, in Mühledorf SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Andreas, von Altstätten, in Hinterkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Patrizia, von Herisau und Frutigen, in Hinterkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Marcel, von Emmen, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.