Reports for René Riat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Riat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2150823, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie société coopérative, à Courtedoux, CHE-105.845.399, société coopérative (No. FOSC 15 du 23.01.2015, Publ. 1948191).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wicht, Philippe, de Courtedoux, à Courtedoux, président, avec signature collective à deux;
Juillard, Jean-Louis, de Damvant, à Courtedoux, membre, sans droit de signature;
Maître, Bernard, de Epiquerez, à Epiquerez, membre, sans droit de signature;
Riat, René, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Thierry, de Bonfol, à Boncourt, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chevenez (Haute-Ajoie), membre sans droit de signature].
Publication number: 3952636, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen de Haute-Ajoie, à Courtedoux, CH-677.5.001.435-5, La banque a pour objectif d'effectuer toutes opérations bancaires usuelles, etc. Société coopérative (FOSC no 90 du 11.05.2005, p. 10, publ. 2831500).
Modification des statuts:
21.04.2007.
Fusion :
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen du Clos du Doubs', à Saint-Ursanne (CH-677.5.001.601-7), selon contrat de fusion des 15 et 30 janvier 2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 100'468'901,54 et des passifs envers les tiers de CHF 98'628'579,17, soit un actif net de CHF 1'840'322,37. Les coopérateurs de la coopérative transférante deviennent coopérateurs de la coopérative reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute Ajoie société coopérative.
Nouvelle adresse:
Rue du 23-Juin 66, 2905 Courtedoux.
Personnes et signatures radiées:
Minder, André, de Oberdorf BL, à Bure, membre, sans droit de signature;
Vuillaume, Germain, de Rocourt, à Rocourt, membre, sans droit de signature;
Vuillaume, Daniel, de Grandfontaine, à Grandfontaine, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Plumey, Philippe, de Grandfontaine, à Fahy, président suppléant de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Rose, Dominique, de Fahy, à Fahy, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directrice adjointe];
Bähler, Thérèse, de Buchholterberg, à Montmelon, membre, sans droit de signature;
Berthold, Bernard, de Vendlincourt, à La Motte (Ocourt), membre, sans droit de signature;
Godat, Patrick, de Les Bois, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature;
Guédat, Gérard, de Ocourt, à Roche-d'Or, membre, sans droit de signature;
Huguelet, Raymond, de Vauffelin, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature;
Maître, Bernard, de Epiquerez, à Epiquerez, membre, sans droit de signature;
Migy, Marie-Thérèse, de Saint-Ursanne, à Saint-Ursanne, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Mischler, Daniel, de Wahlern, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature;
Riat, René, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Comment, Rémy, de Bonfol, à Saint-Ursanne, président de la direction, avec signature collective à deux;
Houlmann, Paul-André, de Montmelon, à Saint-Ursanne, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Berthold, Paul, de Vendlincourt, à Saint-Ursanne, avec procuration collective à deux;
Quiquerez, Floriane, de Grandfontaine, à Grandfontaine, avec procuration collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA, à Genève, organe de révision.