Reports for Thierry Gustave Bregnard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thierry Gustave Bregnard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006061776, Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Pavillon des Chevrières SA, à Boncourt, CHE-306.789.600, Rue du Stade 8, 2926 Boncourt, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.06.2024.
But:
Toutes activités de restauration et services traiteur, en particulier l'exploitation de restaurants, cafés, bars et autres établissements publics, notamment le restaurant "Le Pavillon des Chevrières". La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts;
acquérir et vendre tous biens immobiliers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre ou par courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) inscrite(s):
Godat, Olivier, de Les Bois, à Courgenay, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bregnard, Thierry Gustave, de Basse-Vendline, à Châtelaine (Vernier), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Coste, Simon Benjamin, de Boudry, à Courroux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision;
Sauget, Arnaud Daniel, de Coeuve, à Vendlincourt, avec procuration collective à deux avec un membre.
Publication number: HR02-1006051698, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie société coopérative, à Courtedoux, CHE-105.845.399, société coopérative (No. FOSC 228 du 23.11.2023, Publ. 1005892686).
Modification des statuts:
15.03.2024.
Nouveau but:
Dans un esprit communautaire et d'entraide, au sens des idées coopératives de Frédéric-Guillaume Raiffeisen, la Banque effectue tous les types d'affaires bancaires. Par ailleurs, elle peut proposer d'autres prestations en matière de conseil, de finances et de services. L'activité commerciale est exercée dans le cadre du Règlement d'administration des Banques Raiffeisen arrêté par Raiffeisen Suisse société coopérative et doit concorder avec les conditions financières, la qualification du personnel et les mesures d'organisation.
Nouvel organe de publication:
FOSC ou dans d'autres organes de publication désignés par le conseil d'administration.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par voie électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Thierry, de Basse-Vendline, à Châtelaine (Vernier), président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bonfol, à Boncourt, président, avec signature collective à deux];
Lièvre, Sandrine Madeleine, de Haute-Ajoie, à Chevenez (Haute-Ajoie), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Menziken, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004998240, Commercial Registry Office Jura, (670)
Fondation Gérard Burrus Les Hémionées, à Boncourt, CHE-108.388.174, fondation (No. FOSC 113 du 15.06.2020, Publ. 1004911321).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Thierry Gustave, de Bonfol, à Boncourt, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Lionel Robert Marcel, de Clos du Doubs, à Boncourt, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Prongué, Francis Philippe Henri, de Basse-Allaine, à Boncourt, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.