Reports for Joze Povse
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joze Povse
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004805396, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Mapundia AG, in Basel, CHE-115.975.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Povse, Joze, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Aibling (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pötschke, Jörg Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Döbeln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3137863, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Fokus Concept AG, in Basel, CHE-115.975.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863373).
Statutenänderung:
25.10.2016.
Firma neu:
Mapundia AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegl, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Povse, Joze, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Aibling (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kohnle-Herrmann, Christine Liselotte, deutsche Staatsangehörige, in Bad Aibling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Olivi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
May, Oliver Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Kolbermoor (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2863401, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VoloSoft AG, bisher in Liestal, CHE-169.807.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2683035).
Gründungsstatuten:
16.05.2013.
Statutenänderung:
20.05.2016.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Fabio Olivi, Schanzenstr. 20, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zandali, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schechen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandali, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Schechen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Povse, Joze, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Aibling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].