Reports for Dr. Thomas Petzold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Petzold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4360077, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kampmann, Lutz, von Egerkingen, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Niels Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Warngau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Denise Fabienne, von Grindelwald, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petzold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Dr. Judith, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harte, Alexander, von Spiez, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Harte, Alexander Hans, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Dieter, von Neckertal, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7086172, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CH-100.3.021.761-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Bruno, von Attinghausen, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Ulrich genannt Ueli, von Zürich und Trüllikon, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paulsen, Terje, von Gossau SG, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Christoph, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petzold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Cham];
Schlegel, Esther, von Giebenach, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Marco, von Kirchberg SG, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5686384, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CH-100.3.021.761-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 9, Publ. 5443044).
Statutenänderung:
10.06.2010.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RUAG Space AG, in Zürich (CH-020.3.022.462-5) gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 192'068'051.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 149'844'873.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung bei der übernehmenden Gesellschaft vor. Die Alleinaktionärin von beiden Gesellschaften erhält als Aktionärin der übertragenden Gesellschaft 15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 15'000'000.-- erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 78'000'000.-- [bisher: CHF 63'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 78'000'000.--.
Aktien neu:
78'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 63'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Die Statutenbestimmung über die Sacheinlagen ist weggefallen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Weitere Adresse:
Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zürich.
Weitere Adresse:
Industriezone Schächenwald, 6460, Altdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Hans-Rudolf, von Schötz, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Greng, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Dimo Jürg, von Ammerswil, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Martin, von Turgi und Villnachern, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worb];
Dirren, Marco, von Bürchen, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Urs, von Olten, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiewe, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwang, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petzold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.