Reports for Lutz Kampmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lutz Kampmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4360077, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kampmann, Lutz, von Egerkingen, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Niels Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Warngau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Denise Fabienne, von Grindelwald, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petzold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Dr. Judith, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harte, Alexander, von Spiez, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Harte, Alexander Hans, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Dieter, von Neckertal, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3694537, Commercial Registry Office Zug, (170)
Meteoindustries GmbH, in Cham, CHE-321.618.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2296955).
Firma neu:
Meteoindustries GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Steiner Treuhand AG Cham, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kampmann, Lutz, von Egerkingen, in Altnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marschalik, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner Treuhand AG Cham (CHE-106.920.307), in Cham, Liquidatorin.
Publication number: 2296955, Commercial Registry Office Zug, (170)
METEOINDUSTRIES - KAMPMANN + MARSCHALIK, in Cham, CHE-321.618.118, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200701).
Statuten neu:
24.06.2015.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 132'331.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'271.90 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 50 Stammeinlagen zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Meteoindustries GmbH.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Zweck neu:
Handel, Vermietung, Betrieb, Herstellung und Beratung im Bereich Meteorologie, Spezialfahrzeuge und Luftfahrt;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail an die zuletzt bekannt gegebene Adresse. Mit Erklärung vom 16.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kampmann, Lutz, von Egerkingen, in Altnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Güttingen, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Marschalik, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].