Reports for Elisabeth Nufer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elisabeth Nufer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3811683, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nufer Immobilien AG, in Sins, CHE-107.110.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1905701).
Firma neu:
Nufer Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.09.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nufer, Reto, von Sachseln, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nufer Huwiler, Tanja, von Sachseln und Dietwil, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Elisabeth, von Sachseln, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4499268, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Franz Nufer AG, Bauunternehmung, in Sins, CH-400.3.000.247-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 2, Publ. 3477154).
Statutenänderung:
19.05.2008.
Firma neu:
Nufer Immobilien AG.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Büro- und Betriebseinrichtungen;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Theodor, von Kerns, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zemp, Anton, von Escholzmatt, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Elisabeth, von Sachseln, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nufer, Reto, von Sachseln, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nufer Huwiler, Tanja, von Sachseln und Dietwil, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Nufer, Tanja, von Sachseln].