Reports for Anton Zemp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Zemp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2261707, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nufer Bau AG, in Sins, CHE-114.323.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.41 vom 28.02.2011, Publ. 6052984).
Statutenänderung:
29.04.2015.
Firma neu:
NUFER Bau AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Anton, von Escholzmatt, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit Rolf Bucher, Büchi, Thomas, von Frauenfeld, in Muri (AG), mit Kollektivunterschrift mit Rolf Bucher, Scarpello, Lidia, von Buchs (ZH), in Dällikon, mit Kollektivunterschrift mit Rolf Bucher und JWK Treuhand AG ( CHE-104.913.590), in Wohlen (AG), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Rolf, von Ruswil, in Boswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift], Bucher, Josef, von Ruswil, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift], Gerber, Simon, von Seon, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien, Hitz, Markus, von Untersiggenthal, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien und Balmer-Etienne AG ( CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 5638276, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nufer Bau AG, in Sins, CH-400.3.030.581-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 1, Publ. 4505090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Theodor, von Kerns, in Sins, mit Einzelprokura;
Nufer Huwiler, Tanja, von Sachseln und Dietwil, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer-Durrer, Elisabeth, von Sachseln, in Sins, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rolf Bucher [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bucher, Rolf, von Ruswil, in Boswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rolf Bucher;
Zemp, Anton, von Escholzmatt, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit Rolf Bucher [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 4505090, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nufer Bau AG, in Sins, CH-400.3.030.581-9, Aarauerstrasse 23, 5643 Sins, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2008.
Zweck:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Verwaltung von eigenem Vermögen, Erwerb, Veräusserung und Vermittlung von Liegenschaften;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Nufer Immobilien AG, in Sins (CH-400.3.000.247-8), das von ihr geführte Baugeschäft für Hoch- und Tiefbau zum Maximalkaufpreis von CHF 3'300'000.-- zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Nufer-Durrer, Elisabeth, von Sachseln, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Durrer, Theodor, von Kerns, in Sins, mit Einzelprokura;
Zemp, Anton, von Escholzmatt, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nufer Huwiler, Tanja, von Sachseln und Dietwil, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Litrag Treuhand AG (CH-400.3.901.069-2), in Wohlen AG, Revisionsstelle.