Reports for Bernard Moulin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernard Moulin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3321009, Commercial Registry Office Valais, (621)
Satom SA, à Monthey, CHE-101.539.325, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2016, Publ. 3216659).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Arnold, Cédric, de Simplon-Village, à Bramois (Sion), administrateur, sans droit de signature;
Lachat, Patricia Dominique, de Treyvaux, à Villeneuve VD, administratrice, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur ou un membre du conseil d'administration;
Perrenoud, Matthieu Renaud, de La Brévine, à Villeneuve VD, avec procuration collective à deux avec le directeur.
Publication number: 2278959, Commercial Registry Office Valais, (621)
Satom SA, à Monthey, CHE-101.539.325, société anonyme (No. FOSC 215 du 06.11.2014, Publ. 1808327).
Inscription ou modification de personne(s):
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur ou un membre du conseil d'administration.
Publication number: 5437354, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, société anonyme (FOSC no 220 du 13.11.2007, p. 18, publ. 4198010).
Nouvelle raison sociale:
Eremo SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 16.12.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Raymond Vaudroz, Ch. de la Verna 11, 1872 Troistorrents.
Personnes et signatures radiées:
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux;
Gross, Pascal, de Salvan, à Saint-Maurice, secrétaire, avec signature collective à deux;
Meier, Eric-Bernard, de Embrach et Lausanne, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux;
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision;
Franzi, Roland, de Genève, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Vaudroz, Raymond, de Leysin, à Troistorrents, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Ernst & Young SA, à Lausanne (CH-550-0139941-8), organe de révision.