Reports for Philippe Es-Borrat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Es-Borrat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1844295, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez, à Monthey, CHE-107.531.196, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569622).
Modification des statuts:
20.05.2014.
Nouveau nom:
Association des Présidents des Communes du district de Monthey.
Nouveau but:
gérer: a) l'exploitation de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez à des fins d'intérêt public et touristique régional;
b) les fonds pour le développement régional du district de Monthey. Statuts également modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Claret, Patrick, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Coppey, Stéphane, Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Favre née Forni, Marie-Françoise, de Saint-Gingolph, à Saint-Gingolph, membre, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Lattion, Antoine, de Liddes, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux;
Antille, Rosemarie, de Chalais, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature collective à deux];
Mariétan, Georges Théodore, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Publication number: 5437354, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, société anonyme (FOSC no 220 du 13.11.2007, p. 18, publ. 4198010).
Nouvelle raison sociale:
Eremo SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 16.12.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Raymond Vaudroz, Ch. de la Verna 11, 1872 Troistorrents.
Personnes et signatures radiées:
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux;
Gross, Pascal, de Salvan, à Saint-Maurice, secrétaire, avec signature collective à deux;
Meier, Eric-Bernard, de Embrach et Lausanne, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux;
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision;
Franzi, Roland, de Genève, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Vaudroz, Raymond, de Leysin, à Troistorrents, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Ernst & Young SA, à Lausanne (CH-550-0139941-8), organe de révision.
Publication number: 4789666, Commercial Registry Office Valais
Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS), à Val-d'Illiez, CH-621.3.000.562-8, société anonyme (FOSC no 111 du 12.06.2006, p. 15, publ. 3412472).
Personnes et signatures radiées:
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bernard Passaquay fiduciaire, à Monthey, organe de révision;
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Anderau née Trombert, Catherine, de Val-d'Illiez et Gaiserwald, à Monthey, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Gex-Fabry, Roger, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, président, avec signature collective à deux;
Avanthay, Werner, de Champéry, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Avanthay, Gérald, de Champéry, à Champéry, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision.