Reports for Aylin Maeschi-Panosian
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aylin Maeschi-Panosian
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005373873, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.790.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448266).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pluvina AG, in Sutz-Lattrigen (CHE-105.940.023), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021. Aktiven von CHF 4'567'850.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'902'136.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht.
Domizil neu:
Hauptstrasse 33, 2572 Sutz.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Fabrikation von Konsumgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi, Marc, von Mels, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Markus, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gygax Dubler, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balmer, Ursula, von Twann-Tüscherz, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Maeschi-Panosian, Aylin, von Büren an der Aare, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea Patricia, von Lengnau (BE), in Mörigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4122317, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pluvina AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.940.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2970933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dubler, Marcel, von Lüscherz, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeschi-Panosian, Aylin, von Büren an der Aare, in Sutz (Sutz-Lattrigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea Patricia, von Lengnau (BE), in Mörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.