Aylin Maeschi-Panosian
domiciled in Sutz, from Büren an der Aare Active mandates: Gygax Retail AG Connected persons: Markus Gygax, Sabine Gygax Dubler, Andrea Patricia Schneider and more You can stay up to date through "Aylin Maeschi-Panosian", please log in or register free of charge.You are now following "Aylin Maeschi-Panosian"
Credit rating You can stay up to date through "Aylin Maeschi-Panosian", please log in or register free of charge.You are now following "Aylin Maeschi-Panosian"
|
Places where people with the name Aylin Maeschi-Panosian live
Sectors in which people with the name Aylin Maeschi-Panosian work
Manufacturing of other products
Manufacturing of other products
Private persons with the name Aylin Maeschi-Panosian
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Aylin Maeschi-Panosian
Publication number: HR02-1005373873, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.790.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448266).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pluvina AG, in Sutz-Lattrigen (CHE-105.940.023), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021. Aktiven von CHF 4'567'850.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'902'136.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht.
Domizil neu:
Hauptstrasse 33, 2572 Sutz.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Fabrikation von Konsumgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi, Marc, von Mels, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Markus, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gygax Dubler, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balmer, Ursula, von Twann-Tüscherz, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Maeschi-Panosian, Aylin, von Büren an der Aare, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea Patricia, von Lengnau (BE), in Mörigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4122317, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pluvina AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.940.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2970933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dubler, Marcel, von Lüscherz, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeschi-Panosian, Aylin, von Büren an der Aare, in Sutz (Sutz-Lattrigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea Patricia, von Lengnau (BE), in Mörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.