Reports for Margrit Locher
Mandates
Newest SOGC notifications: Margrit Locher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005554678, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
JL Personalselect GmbH, in Basadingen-Schlattingen, CHE-112.771.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Johannes, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Studer, Roland René, von Schlatt TG, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Margrit, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Locher, Michael, von Zürich, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2874809, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
JL Personalselect GmbH, in Diessenhofen, CHE-112.771.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 14, Publ. 5247420).
Statutenänderung:
25.05.2016.
Sitz neu:
Basadingen-Schlattingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 13, 8255 Schlattingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in Personalfragen und die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Johannes, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Locher, Margrit, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Diessenhofen];
Studer, Roland René, von Schlatt TG, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3254744, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
JL Personalselect GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.018.909-4, Lettenstrasse 12, 8253 Diessenhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2006.
Zweck:
Beratung von Unternehmen in Personalfragen. Die Gesellschaft kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Locher, Johannes, von Zürich, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Locher, Margrit, von Zürich, in Diessenhofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.