Margrit Locher
domiciled in Hazyview-Sabie, from Zürich Active mandates: JL Personalselect GmbH Connected persons: Michael Locher You can stay up to date through "Margrit Locher", please log in or register free of charge.You are now following "Margrit Locher"
Credit rating You can stay up to date through "Margrit Locher", please log in or register free of charge.You are now following "Margrit Locher"
|
Places where people with the name Margrit Locher live
Sectors in which people with the name Margrit Locher work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Margrit Locher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Margrit Locher
Publication number: HR02-1005554678, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
JL Personalselect GmbH, in Basadingen-Schlattingen, CHE-112.771.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Johannes, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Studer, Roland René, von Schlatt TG, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Margrit, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Locher, Michael, von Zürich, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2874809, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
JL Personalselect GmbH, in Diessenhofen, CHE-112.771.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 14, Publ. 5247420).
Statutenänderung:
25.05.2016.
Sitz neu:
Basadingen-Schlattingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 13, 8255 Schlattingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in Personalfragen und die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Johannes, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Locher, Margrit, von Zürich, in Hazyview-Sabie (ZA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Diessenhofen];
Studer, Roland René, von Schlatt TG, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1616691, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fürsorge-Stiftung des Vereins für das Alter, Sektion Bern-Stadt, in Bern, CHE-109.436.580, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froidevaux, Theo, von Le Noirmont, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher, Margrit, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Barbara, von Neuenegg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].