Reports for Daniel Leuenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Leuenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Leuenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005432292, Commercial Registry Office Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004927697, Commercial Registry Office Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004554089, Commercial Registry Office Berne, (36)
PBImmob SA, précédemment à Genève, CHE-308.288.734, société anonyme (du 12.02.2014, Publ. 1341427).
Modification des statuts:
05.12.2018.
Nouveau siège:
Moutier.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Hôtel-de-Ville 8, 2740 Moutier.
Nouveau but:
L'achat, la rénovation, la location, la gestion locative, la construction, la promotion, la vente de tous biens meubles et immeubles, à l'exclusion des opérations immobilières assujetties à la LFAIE, sauf à produire les pièces annexes ad hoc. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou de rachat de titres ou de droits sociaux, de fusions, d'alliance ou d'association en participation. Et plus généralement, toute prestation de service connexe à l'objet social. Telles qu'opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement en Suisse et à l'étranger.
Inscription ou modification de personne(s):
Petchot-Bacqué, Jean-Pierre, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Petchot-Bacqué-Gaumétou, Anne-Marie, ressortissante française, à Genève, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.