Reports for Yvonnick Haldemann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonnick Haldemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005432292, Commercial Registry Office Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004927697, Commercial Registry Office Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: 1355079, Commercial Registry Office Jura, (670)
Etienne Chavanne S.A., succursale de Porrentruy, à Porrentruy, CHE-332.019.353, succursale (No. FOSC 188 du 28.09.2007, p. 9, Publ. 4131430), avec siège principal à Rebeuvelier.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-100.631.135.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé].
Nouvelle inscription au RC du siège principal:
[biffé] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 02.11.1981].Nouveau but du siège principal: [biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier, administrateur unique, avec signature individuelle.