Reports for Lowie Lieve K Lamberechts
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lowie Lieve K Lamberechts
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006100559, Commercial Registry Office Berne, (36)
Plastic Fantastic Sàrl, in Bern, CHE-347.265.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberechts, Lowie Lieve K, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Depoorter, Igor, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schöb, Luca, genannt Schoeb Luca, von Gams, in Gland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Servadio, Elio, von La Brillaz, in Bulle, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005936308, Commercial Registry Office Berne, (36)
Plastic Fantastic Sàrl, bisher in Bulle, CHE-347.265.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 06.10.2020, Publ. 1004993474).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Plastic Fantastic GmbH).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Pappelweg 24, 3013 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich des Sports. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch schriftliche Mitteilung (einschliesslich Brief, E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel). Gemäss Erklärung vom 30.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 30.09.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laniach.ch Sàrl (CHE-112.455.282), in Bulle, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Carpentier, Ruben, belgischer Staatsangehöriger, in Crésuz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberechts, Lowie Lieve K, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Depoorter, Igor, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].