Lowie Lieve K Lamberechts
domiciled in Bern, from Belgium Active mandates: Plastic Fantastic Sàrl Connected persons: Elio Servadio, Luca Schöb, Igor Depoorter You can stay up to date through "Lowie Lieve K Lamberechts", please log in or register free of charge.You are now following "Lowie Lieve K Lamberechts"
Credit rating You can stay up to date through "Lowie Lieve K Lamberechts", please log in or register free of charge.You are now following "Lowie Lieve K Lamberechts"
|
Places where people with the name Lowie Lieve K Lamberechts live
Sectors in which people with the name Lowie Lieve K Lamberechts work
Trading with recreational products
Trading with recreational products
Private persons with the name Lowie Lieve K Lamberechts
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lowie Lieve K Lamberechts
Publication number: HR02-1006100559, Commercial Registry Office Berne, (36)
Plastic Fantastic Sàrl, in Bern, CHE-347.265.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberechts, Lowie Lieve K, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Depoorter, Igor, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schöb, Luca, genannt Schoeb Luca, von Gams, in Gland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Servadio, Elio, von La Brillaz, in Bulle, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005936308, Commercial Registry Office Berne, (36)
Plastic Fantastic Sàrl, bisher in Bulle, CHE-347.265.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 06.10.2020, Publ. 1004993474).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Plastic Fantastic GmbH).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Pappelweg 24, 3013 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich des Sports. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch schriftliche Mitteilung (einschliesslich Brief, E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel). Gemäss Erklärung vom 30.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 30.09.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laniach.ch Sàrl (CHE-112.455.282), in Bulle, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Carpentier, Ruben, belgischer Staatsangehöriger, in Crésuz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberechts, Lowie Lieve K, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Depoorter, Igor, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].